Ratsmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.03.2011 | 23.06.2014 | von 08.03.2011 bis 23.06.2014 |
Stadtrat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.03.2011 | 23.06.2014 | von 08.03.2011 bis 23.06.2014 |
FDP - Fraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied (Rat) | Fraktionsmitglied (Rat) | 08.03.2011 | 23.06.2014 | von 08.03.2011 bis 23.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 08.03.2011 | 23.06.2014 | von 08.03.2011 bis 23.06.2014 |
Ausschuss für Schule und Soziales | FDP | FDP Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.06.2011 | 23.06.2014 | von 01.06.2011 bis 23.06.2014 |
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur | FDP | FDP Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.06.2011 | 23.06.2014 | von 01.06.2011 bis 23.06.2014 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | FDP | FDP Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.08.2011 | 23.06.2014 | von 01.08.2011 bis 23.06.2014 |
Bauausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 23.11.2011 | 23.06.2014 | von 23.11.2011 bis 23.06.2014 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP stimmb. Mitglied im JHA | stimmb. Mitglied im JHA | 04.11.2009 | 23.06.2014 | von 04.11.2009 bis 23.06.2014 |