Ratsmitglieder |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Bauwesen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.1998 | 31.12.2006 | von 01.01.1998 bis 31.12.2006 |
Stadtrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 03.11.2009 | von 01.10.1999 bis 03.11.2009 |
CDU - Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied (Rat) | Fraktionsmitglied (Rat) | 01.10.1999 | 03.11.2009 | von 01.10.1999 bis 03.11.2009 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Ausschuss für Schule und Soziales | CDU | CDU Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur | CDU | CDU Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied (vertretend) | Ratsmitglied (vertretend) | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2005 | 31.12.2006 | von 01.01.2005 bis 31.12.2006 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2007 | 03.11.2009 | von 01.01.2007 bis 03.11.2009 |
Bauausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2007 | 03.11.2009 | von 01.01.2007 bis 03.11.2009 |
|
Werksausschuss Abwasserbeseitigung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.1998 | 01.01.2002 | von 01.01.1998 bis 01.01.2002 |
Werksausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.01.2002 | 31.12.2004 | von 02.01.2002 bis 31.12.2004 |